ymddiriedolwyr ROPER EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 526428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hugh Joseph Duffy | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Monica Frances Holdsworth | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
HILARY ANNE RIGBY | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
Councillor Dorothy Jennifer Mein | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||
Anne Maria Hall | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.