CARTMEL OLD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PAYMENTS ARE MADE TO THE CARTMEL POOR CHARITY AND TO BROW EDGE FOUNDATION. THE BULK OF THE MONIES AFTER THE ABOVE IS USED FOR PROMOTING THE EDUCATION OR TRAINING TO PERSONS BETWEEN THE AGES OF 18 A 25 AND PROVIDING GRANTS TO SCHOOLS TO MEET EXPENDITURE, NOT NORMALLY PROVIDED BY THE EDUCATION AUTHORITY. THE BENEFICIAL AREA IS THE ANCIENT PARISH OF CARTMEL AS DEFINED IN THE TRUST DEED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cumbria
Llywodraethu
- 11 Medi 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNDA PRESCOTT | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
CLAIRE UNSWORTH | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Lynda Halhead | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
DAVID HUGGETT | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|||||
KATHRYN JANE STRAWBRIDGE | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|||||
RUTH AIREY | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
JOHN ADDISON | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
ALETHIA MARY WILSON | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
STUART WILLIAM HARLING | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
REV NICK DEVENISH | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.44k | £8.46k | £14.32k | £16.87k | £15.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.42k | £11.31k | £11.05k | £11.07k | £15.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 11 OCTOBER 1979
Gwrthrychau elusennol
PAYMENTS TO BE MADE TO THE BROW EDGE FOUNDATION AND FOR THE BENEFIT OF THE POOR. SUBJECT TO THESE PAYMENTS, THEN, IN EITHER OR BOTH THE FOLLOWING WAYS:- (1) IN PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR ANY SCHOOL IN THE PARISHES OF BROUGHTON EAST, CARTMELL FELL, GRANGE-OVER-SANDS, LOWER ALLITHWAITE, LOWER HOLKER, STAVELEY AND UPPER ALLITHWAITE, AND THAT PART OF THE PARISH OF HAVERTHWAITE SITUATE TO THE EAST OF THE RIVER LEVEN, IN THE COUNTY OF CUMBRIA OR SUBSTANTIALLY SERVING THE SAME. (2) IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 27 OF SCHEME).
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Quintaine
Cardrona Road
Grange-over-Sands
LA11 7EW
- Ffôn:
- 01539535043
- E-bost:
- mrcolinmilner@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window