ymddiriedolwyr CARTMEL OLD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 526467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNDA PRESCOTT | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
CLAIRE UNSWORTH | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Lynda Halhead | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
KATHRYN STRAWBRIDGE | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|
||||
DAVID HUGGETT | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|||||
RUTH AIREY | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
JOHN ADDISON | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
ALETHIA MARY WILSON | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
STUART WILLIAM HARLING | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
REV NICK DEVENISH | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.