THE WEST LANCASHIRE MASONIC EDUCATIONAL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty and the advancement of education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 239313 WEST LANCASHIRE FREEMASONS' CHARITY
- 20 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 01 Ebrill 2008: Tynnwyd (WEDI UNO)
- THE WEST LANCASHIRE MASONIC EDUCATIONAL TRUST (Enw gwaith)
- WEST LANCASHIRE MASONIC EDUCATIONAL INSTITUTION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.01k | £42.03k | £56.53k | £68.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.44k | £41.08k | £37.40k | £50.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 25 Awst 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 31 Awst 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 06 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 06 Medi 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 17 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 17 Hydref 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 03 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 03 Tachwedd 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8TH JUNE 1855 BY-LAWS REVISED 2ND MARCH 1962
Gwrthrychau elusennol
THE RAISING OF FUNDS FOR THE CARE OF THE CHILDREN OF DECEASED OR DISTRESSED FREEMASONS IN THE PROVINCE OF WEST LANCASHIRE, OF THE UNITED GRAND LODGE OF FREEMASONS OF THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
PROVINCE OF WEST LANCASHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window