HINDLEY AND ABRAM GRAMMAR SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation awards grants to students who are under 25 and are resident in the Wigan Metropolitan Borough.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerhirfryn
- Wigan
Llywodraethu
- 23 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR GEOFF PORTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANGELA NAYLOR | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
VALERIE PARR | Ymddiriedolwr | 11 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.54k | £25.04k | £23.11k | £25.83k | £28.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.84k | £17.37k | £21.93k | £43.27k | £73.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 2 MAY 1997
Gwrthrychau elusennol
(1) IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO OR WHOSE PARENTS ARE RESIDENT IN THE METROPOLITAN BOROUGH OF WIGAN WITH A PREFERENCE FOR SUCH PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE URBAN DISTRICT OF HINDLEY OR THE FORMER URBAN DISTRICT OF ABRAM WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE
Maes buddion
METROPOLITAN BOROUGH OF WIGAN WITH A PREFERENCE TO THE FORMER URBAN DISTRICT OF HINDLEY OR THE FORMER URBAN DISTRUCT OF ABRAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 Edinburgh Drive
Hindley Green
Wigan
WN2 4HL
- Ffôn:
- 01942 254403
- E-bost:
- james38ed@talktalk.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window