Ymddiriedolwyr THE BAINES SCHOOL FOUNDATION POULTON-LE-FYLDE

Rhif yr elusen: 526603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Thomas Matthew Holland Ymddiriedolwr 11 March 2025
Dim ar gofnod
Paul Austen Bamber Ymddiriedolwr 11 February 2025
Dim ar gofnod
Simon Peter Vincent Boothroyd Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Clare Doherty Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
Jan Veevers Ymddiriedolwr 12 November 2019
Dim ar gofnod
Robert Hindle Ymddiriedolwr 19 November 2014
Dim ar gofnod
Rev Martin Phillip Keighley Ymddiriedolwr 31 January 2014
Dim ar gofnod
Nora Sopworth Ymddiriedolwr 31 January 2014
Dim ar gofnod