Ymddiriedolwyr THE PRESTON POSTGRADUATE MEDICAL CENTRE
Rhif yr elusen: 526668

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alison Sykes | Cadeirydd | 01 October 2022 |
|
|
||||
Kerry Anne Hemsworth | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Sarah Cullen | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Dr Gerry Skailes | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Pat White | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
Dr Paladugu Madhavi | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
DR MARK PUGH | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Dr KAREN KIDNER | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Dr ALISON GALE | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
VANITA BROOKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KAISER CHAUDHRI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.