Ormskirk School Foundation Trust

Rhif yr elusen: 526703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

1. Charity makes grants to students attending the school who are taking part in a variety of out-of-school activities of adventure, experiance training etc and 2. For school projects-to help and enrich student learning and experience, not normally provided from the "education budget", and 3. Provides awards to students for achievement, endeavour and reliability.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £26,042
Cyfanswm gwariant: £24,649

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Hydref 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CLIFF MEMORIAL FUND (Enw gwaith)
  • LAURA MCELROY PRIZE ACCOUNT (Enw gwaith)
  • RALPH TOMLINSON PRIZE ACCOUNT (Enw gwaith)
  • ORMSKIRK GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
  • ORMSKIRK SCHOOL TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROSE HALSALL Cadeirydd 05 May 2019
Dim ar gofnod
JOHN MERCER Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Lisa Molyeneux Ymddiriedolwr 17 August 2023
Dim ar gofnod
Andrew Timon Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Angela Draper Ymddiriedolwr 13 January 2022
PETER LATHOM (INCLUDING THE LATHOM EDUCATIONAL FOUNDATION)
Derbyniwyd: Ar amser
Elaine Farrer Ymddiriedolwr 27 October 2021
Dim ar gofnod
Michael Wainwright Ymddiriedolwr 18 June 2021
Dim ar gofnod
Robert Bailey Ymddiriedolwr 10 June 2021
Dim ar gofnod
MRS M M WESTLEY Ymddiriedolwr 10 June 2021
Dim ar gofnod
Nikki Hennessy Cllr Ymddiriedolwr 09 June 2021
Dim ar gofnod
Edward Pope Ymddiriedolwr 10 May 2021
Dim ar gofnod
JANE MARSHALL Ymddiriedolwr 20 April 2021
PETER LATHOM (INCLUDING THE LATHOM EDUCATIONAL FOUNDATION)
Derbyniwyd: Ar amser
GARETH DOWLING Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
Linda Webster Ymddiriedolwr 17 August 2019
Dim ar gofnod
GEORGE C SLAWINSKI Ymddiriedolwr 05 June 2019
Dim ar gofnod
STUART SMITH Ymddiriedolwr 12 November 2018
Dim ar gofnod
MR A OWENS Ymddiriedolwr 17 August 2018
PETER LATHOM (INCLUDING THE LATHOM EDUCATIONAL FOUNDATION)
Derbyniwyd: Ar amser
Hilary Anne Rosbotham Ymddiriedolwr 17 August 2018
WATKINSON'S CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1662 diwrnod
BICKERSTAFFE PENSIONERS SOCIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BICKERSTAFFE EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LORD EDWARD DERBY Ymddiriedolwr 11 June 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £50.05k £31.95k £45.18k £14.60k £26.04k
Cyfanswm gwariant £52.93k £15.87k £44.28k £7.02k £24.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 24 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 24 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 25 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 25 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
LETTER DATED 15 OCTOBER 1975
Gwrthrychau elusennol
PRIZES TO BE AWARDED ANNUALLY AT SIXTH FORM LEVEL FOR SOME ASPECT OF GEOGRAPHY
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 25 Hydref 1988 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Fairhaven
189 Wigan Road
Lathom
ORMSKIRK
Lancashire
Ffôn:
01695583040