ymddiriedolwyr HUTTON CHURCH OF ENGLAND GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 526712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM GOOCH | Cadeirydd | 10 May 2011 |
|
|||||
Helen Butterworth | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
David Lang | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Anthony Green | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
ANDREW EDWARD BALLER | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|||||
Jayne Dolloway | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Ian Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|||||
Keith Alan Ashcroft | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Margaret Clark | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
REV MATTHEW MCMURRAY | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|||||
MICHAEL ANSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.