THE LIVERPOOL COUNCIL OF EDUCATION (INCORPORATED)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity was incorporated in 1925 to act as a trustee of various charitable funds and to promote and encourage education, in particular by assisting schools and pupils in Liverpool. It continues to operate by making grants to Liverpool schools and pupils of Liverpool schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 02 Medi 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- Liverpool Education Grants Charitable Trust (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Foley | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Jennifer Holder | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||||
Jeremy Paul Grice | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||||
David Francis Blythe | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|||||||
Councillor Barbara Ann Murray | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||||
Chantelle Day | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||||
JOHN PRINCE | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|||||||
ROGER MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.91k | £16.02k | £21.97k | £26.95k | £31.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.59k | £84.11k | £15.37k | £28.45k | £56.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 SEP 1925 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 JAN 1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 JAN 1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 JUL 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO PROMOTE AND ENCOURAGE EDUCATION BY EVERY AVAILABLE MEANS, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY: (1) A SYSTEM OF SCHOLARSHIP PRIZES AND REWARDS; (2) GENERAL CO-OPERATION WITH THE MANAGERS AND TEACHERS OF ALL SCHOOLS AND OTHERS INTERESTED IN THE PRACTICAL WORK OF EDUCATION IN LIVERPOOL AND ITS NEIGHBOURING AREAS BUT WITHOUT INTERFERENCE WITH THE FINANCIAL OR GENERAL MANAGEMENT OF ANY INDIVIDUAL SCHOOL; (3) PAYMENTS BY WAY OF GIFT OR LOAN FOR THE MAINTENANCE OF CHILDREN AND ADULTS WITH A VIEW TO ENABLING THEM TO TAKE ADVANTAGE OF SCHOLARSHIPS AND OTHER EDUCATIONAL OPPORTUNITIES; (4) GIFTS OR REMUNERATION TO ANY INDIVIDUAL OR ORGANISATION WITH THE OBJECT OF PROMOTING OR ENCOURAGING EDUCATION
Maes buddion
CITY AND COUNTY BOROUGH OF LIVERPOOL
Elusennau cysylltiedig
- 28 Ebrill 1964 : Cofrestrwyd
- 02 Medi 2018 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 ST. ANNES ROAD
AIGBURTH
LIVERPOOL
L17 6BW
- Ffôn:
- 01514271766
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window