SETMURTHY EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(i) Makes grants to children of Secondary School age and those going on in Further Education, towards their educational expenses, who are resident within the Parish of Setmurthy. (ii) Makes grants towards the upkeep of Setmurthy Parish Hall which is used for Educational Classes. (iii) Makes grants towards the running costs of the above Educational Classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cumbria
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia FISHER | Cadeirydd | 18 December 2020 |
|
|
||||
Alexander Setmurthy Fisher | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
CAROLE RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
GORDON PICKERING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NICOLA JEAN LAWS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89k | £998 | £1.88k | £1.88k | £1.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70k | £2.11k | £2.00k | £2.00k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 30TH SEPTEMBER 1936
Gwrthrychau elusennol
1. ANNUAL PAYMENT TO TRUSTEES OF FORMER CHURCH OF ENGLAND SCHOOL PREMISES SO LONG AS THEY ARE USED FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND ADULTS OR CHILDREN ONLY OF THE LABOURING MANUFACTURING AND OTHER POORER CLASSES. 2. ASSISTING BOYS AND GIRLS FOR PURPOSES OF EDUCATION OTHER THAN ELEMENTARY OR TO ENABLE THEM TO PREPARE FOR SOME PROFESSION, TRADE, OCCUPATION OR SERVICE. 3. OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF BOYS AND GIRLS OF THE POORER CLASSES. 4. PROVIDING SPECIAL FACILITIES FOR CHILDREN OR YOUNG PERSONS IN SUBJECTS OF PRACTICAL OR TECHNICAL INSTRUCTION.
Maes buddion
ANCIENT TOWNSHIP OF SETMURTHY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BANKS POINT
BASSENTHWAITE LAKE
COCKERMOUTH
CA13 9YD
- Ffôn:
- 01768776549
- E-bost:
- gordonpickering@uk2.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window