THE BATTERSBY HALL CHARITY

Rhif yr elusen: 526872
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Running a hall for the benefit of local residents.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017

Cyfanswm incwm: £19,063
Cyfanswm gwariant: £2,080

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 1966: Cofrestrwyd
  • 11 Awst 1997: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE BATTERSBY LIBRARY LECTURE HALL AND PLACE OF EDUCATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £10.71k £12.56k £249.51k £5.92k £19.06k
Cyfanswm gwariant £18.40k £3.76k £7.61k £447 £2.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 23 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 28 Hydref 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 31 Hydref 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 01 Tachwedd 2016 1 diwrnod yn hwyr

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED 13TH JUNE 1895
Gwrthrychau elusennol
GRANT TO LIBRARY
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 16 Chwefror 1966 : Cofrestrwyd
  • 11 Awst 1997 : Tynnwyd