Ymddiriedolwyr WREAY VILLAGE LIBRARY
Rhif yr elusen: 526877

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MIKE JONES | Cadeirydd |
|
||||||||
Christopher Philip Bull | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||||
George William Coulthard | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|||||||
Raymond John Whittaker | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|||||||
James William Cruickshank | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|||||||
John Anthony Bird | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|||||||
MICHAEL TURNBULL | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|||||||
GEOFREY WILSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
STANLEY BIRD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
RICHARD DIXON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
RICHARD FISHER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.