RICHARD O'SULLIVAN Q C PRIZE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prize awarded to a student in the Faculty of Law at Manchester University who achieves the best result in the examination of LW2102 Jurisprudence
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1978: Cofrestrwyd
- 17 Mawrth 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11 | £13 | £9 | £10 | £12 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £10 | £10 | £10 | £10 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 31 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 22 Mai 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 31 Mai 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST APRIL 1965
Gwrthrychau elusennol
THE AWARD OF AN ANNUAL PRIZE TO A STUDENT CERTIFIED BY THE MANCHESTER UNIVERSITY TO HAVE THE HIGHEST MARKS IN JURISPRUDENCE AND COMPARATIVE LAW AT THE MANCHESTER UNIVERSITY LL.B. EXAMINATION EACH YEAR.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window