DERBY DIOCESAN BOARD OF EDUCATION

Rhif yr elusen: 527038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the work of Christian Education and training in the parishes of the Diocese of Derby and to enable and encourage the work of Church of England schools in the Diocese by: Maintaining and improving school buildings using EFA grants. Being an active partner in school improvement in Church schools. Increasing the quality and quantity of provision for children and young people in parishes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £445,549
Cyfanswm gwariant: £449,178

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Derby
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • DERBY DIOCESAN COUNCIL OF EDUCATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emily May Brailsford Ymddiriedolwr 15 March 2025
MOTHERS UNION (DIOCESE OF DERBY BRANCH)
Derbyniwyd: Ar amser
Jo-Anne Emma Richardson Ymddiriedolwr 30 January 2025
Dim ar gofnod
Diane Gabrielle Fretwell Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Susan Jane Whyld Ymddiriedolwr 12 September 2024
Dim ar gofnod
Teresa Ann Nicholls Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
Carol Fearria Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
The Venerable Nicola Jane Fenton Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
Sarah Helen Kerr Barley-McMullen Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
The Right Reverend William Malcolm Macnaughton Ymddiriedolwr 28 August 2024
PETER COWLEY AFRICA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LOVE BURUNDI
Derbyniwyd: Ar amser
THE DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Aimee Catherine Tinkler Ymddiriedolwr 28 August 2024
THE CHARTERED COLLEGE OF TEACHING
Derbyniwyd: Ar amser
The Right Reverend Elizabeth Jane Holden Lane Ymddiriedolwr 28 August 2024
THE DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Philip James Selby Ymddiriedolwr 28 August 2024
CHARITY CALLED THE POOR'S LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
SCARGILL'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
RISLEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MIDDLEMORE'S ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
John Payne Ymddiriedolwr 28 August 2024
SHEFFIELD MUSIC ACADEMY
Derbyniwyd: Ar amser
Canon Christine Mary Holmes-Elener Ymddiriedolwr 28 August 2024
THE DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Oona Luise Gilbertson Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £977.22k £482.63k £479.40k £348.45k £445.55k
Cyfanswm gwariant £613.97k £507.63k £353.16k £365.67k £449.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £170.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £700.37k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £106.86k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £583.04k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £30.93k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 4 NOVEMBER 1970
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT AND ENCOURAGEMENT OF THE STUDY OF HOLY SCRIPTURES IN THE DIOCESE OF DERBY.
Maes buddion
DIOCESE OF DERBY
Hanes cofrestru
  • 05 Gorffennaf 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DERBY DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
DERBY CHURCH HOUSE
FULL STREET
DERBY
DE1 3DR
Ffôn:
01332388660