ymddiriedolwyr EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Mike Gilbert | Cadeirydd | 11 November 2013 |
|
|||||
Sally Whitham | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|||||
Julia Warne | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|||||
Dr David Dawson | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|||||
STUART ALLEN | Ymddiriedolwr | 23 February 2013 |
|
|||||
Dr MILES JOHN DAVISON | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
||||
RICHARD CLARK | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
||||
DAVID NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.