Ymddiriedolwyr OLD SWINFORD HOSPITAL
Rhif yr elusen: 527116

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM WILCOX | Cadeirydd | 09 September 1997 |
|
|
||||
Ian William King | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Jonathan Roger Edwards | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Roger James Walker | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Dr Robert Bruce Guthrie | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
David James Taylor | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
John Mark Hornby | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
PETER WILLIAM MASON | Ymddiriedolwr | 23 March 2006 |
|
|
||||
RUPERT THOMAS FOLEY | Ymddiriedolwr | 14 June 1991 |
|
|
||||
PHILIP THOMAS FOLEY | Ymddiriedolwr | 12 October 1989 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.