ANTHONY GELL SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of items, services and facilities at Anthony Gell School. The promotion of the education of persons in need of financial assistance, who are or at any time have attended the school, or are under the age of 25 and are resident in the parish of Wirksworth and the surrounding villages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
- ANTHONY GELL SCHOOL FOUNDATION (Enw gwaith)
- ANTHONY GELL'S GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Elizabeth Burkinshaw | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Adam Lathbury | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Alison Foote | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Lee David Shakespeare | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Deborah Hedderwick | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||
CHRISTOPHER ROYSTON WHITTALL | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|||||
SIMON HOBBS | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.15k | £50.49k | £102.77k | £101.65k | £126.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.90k | £43.24k | £39.38k | £90.90k | £66.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 25 MAY 2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROVISIONS OF ITEMS SERVICES AND FACILITIES FOR ANTHONY GELL SCHOOL 2) THE PROMOTION OF THE EDUCATION OF PERSONS WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE IN THE FOLLOWING ORDER OF PRIORITY A) PERSONS WHO ARE ATTENDING THE SCHOOL AND; B) PERSONS WHO HAVE AT ANY TIME ATTENDED THE SCHOOL AND C)PERSONS UNDER THE AGE OF 25 RESIDING IN THE PARISH OF WIRKSWORTH AND THE SURROUNDING VILLAGES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Little Bolehill
Bolehill
Matlock
DE4 4GR
- Ffôn:
- 07941391834
- E-bost:
- secy.agsf@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window