Dogfen lywodraethu BROMYARD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME 17 DECEMBER 1971, AMENDED BY ORDER OF THE CHARITY COMMISSION 14 JUNE 2005, BY RESOLUTIONS PASSED AT MEETINGS ON 09 NOVEMBER 2005, 05 MARCH 2008 AND 18 MARCH 2009.
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROVISION OF SPECIAL BENEFITS, OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY, FOR THE QUEEN ELIZABETH SCHOOL, BROMYARD. 2. THE PROVISION OF OTHER EDUCATIONAL BENEFITS IN THE WAY OF EXHIBITIONS FOR SECONDARY OR FURTHER EDUCATION, (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE CATCHMENT AREA OF THE QUEEN ELIZABETH SCHOOL, BROMYARD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.