BOSTON GRAMMAR SCHOOL CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for Boston Grammar School and its students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 25 Rhagfyr 1984: Cofrestrwyd
- BOSTON GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYN HAMMOND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Helen Staples | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Lina Savickiene | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Emma Cresswell | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Sandeep Ghosh | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Louise Sharpe | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Ian Charles Moore | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Katherine Bunting | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Robert Griffiths | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Anton Dani | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Robert Barclay | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Peter Frederick Lawson | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|||||
Stephanie Joanne Dickens | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
JOHN BROGDEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||
Peter Alan Joseph Sharman | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.61k | £51.95k | £59.04k | £57.02k | £56.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.49k | £64.11k | £22.27k | £61.14k | £47.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 24 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: (1) TO ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL EDUCATION) OF PUPILS AT THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ITEMS, SERVICES, FACILITIES AND SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY FOR THE BENEFIT OF THE SCHOOL; (2) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE BENEFICIARIES IN THE AREA OF BENEFIT IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: (A) AWARDING SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY, COLLEGE OF EDUCATION OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION APPROVED FOR THE PURPOSE BY THE TRUSTEES; (B) THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO ASSIST THEM TO PURSUE THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC AND OTHER ARTS), TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE THEREOF, OR TO PREPARE FOR OR ENTER A PROFESSION, TRADE, OCCUPATION OR SERVICE ON LEAVING SCHOOL, UNIVERSITY OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT. ( 3 ) IF AND IN SO FAR AS THE INCOME OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED TOWARDS THE OBJECTS ABOVE IT MAY BE APPLIED IN PROMOTING THE EDUCATION OF PERSONS IN THE FOLLOWING ORDER OF PRIORITY: (1) PERSONS WHO ARE ATTENDING THE SCHOOL; (2) PERSONS WHO HAVE AT ANY TIME ATTENDED THE SCHOOL; (3) PERSONS WHO HAVE AT ANY TIME ATTENDED A SCHOOL IN THE AREA OF BENEFIT; AND (4) PERSONS UNDER THE AGE OF 25 RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BOROUGH OF BOSTON
Elusennau cysylltiedig
- 25 Rhagfyr 1984 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHATTERTONS SOLICITORS
28 WIDE BARGATE
BOSTON
PE21 6RT
- Ffôn:
- 01205351114
- E-bost:
- frank@frankcammack.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window