Hanes ariannol AYSCOUGHFEE HALL SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 527294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £943.97k | £869.48k | £979.34k | £977.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £998.39k | £977.56k | £892.95k | £984.20k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.02k | £38.67k | £47.74k | £60.50k | £53.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.01k | £4.11k | £2.77k | £250 | £6.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.67k | £3.23k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £933.14k | £865.69k | £978.23k | £967.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.86k | £1.76k | £157 | £529 | £3.33k | |
|
Incwm - Arall | £1.24k | £1.74k | £864 | £324 | £340 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £831.83k | £770.31k | £716.50k | £806.27k | £862.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.26k | £11.63k | £0 | £22.01k | £14.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £166.56k | £207.26k | £176.45k | £177.93k | £209.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.