ymddiriedolwyr HAMSTERLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 527327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE WALSHAW | Cadeirydd |
|
|
|||||
Johanna Marie Whitfield | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Julia Hunter | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Jane Kenwright | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Dianne Horn | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|||||
Steph Maughan | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Nigel Graham Whitfield | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|||||
DAVID CROOK | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
MARNEY SWAN | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
STEVEN CARROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER CARROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHRYN THIRLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.