ymddiriedolwyr TEESSIDE HIGH SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 527386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT RALPH TINDLE | Cadeirydd |
|
||||||
David Macafee | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Dr Angela Steele | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Andrew Warrior | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
TREVOR COOK | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|||||
Trevor George Watson | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|
||||
Robert James Stone | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
CHARLES ATHA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON LESLEY GREENWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES GEOFFREY WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.