THE FOUNDATION OF THOMAS HODGES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help financially young people in higher education/starting a profession or trade
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 21 Ebrill 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NEIL TOWNSHEND | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Florence Elizabeth Anne Phillips MBE | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||||||
ELIZABETH ANN EYRE | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|||||||||
ANTONY ARTHUR LEIGH HOLMES | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||||||
KEVIN BEASLEY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78k | £1.81k | £1.85k | £1.87k | £1.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00k | £2.45k | £2.00k | £1.60k | £1.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 29 JANUARY 1951 AS AMENDED ON 22 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
AWARD OF SCHOLARSHIPS TENABLE AT ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT, ALOS BURSARIES AND MAINTENANCE ALLOWANCE FOR CHILDRED RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA. PROVISION OF ASSISTANCE FOR SUCH CHILDRED ON THEIR ENTERING A PROFESSION, TRADE OR CALING. AWARD TO SCHOLARSHIPS TO ENABLE THEM TO TRAVEL ABROAD TO CONTINUE THEIR EDUCATION. PROVISION OF SPECIAL BENEFITS FOR PRIMARY, SECONDARY OR FURTHER EDUCATION PUPILS. PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE BENEFICIARIES TO STUDY MUSIC OR THE OTHER ARTS.
Maes buddion
PARISH OF BROADWAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
59 Morris Road
Broadway
WR12 7RD
- Ffôn:
- 01386858672
- E-bost:
- kbkbeasley@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window