THE OUSELEY CHURCH MUSIC TRUST

Rhif yr elusen: 527519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

"To promote and maintain to a high standard the choral services of the Church of England, the Church in Wales or the Church of Ireland (whether simple or elaborate) in such way as the trustees see fit ... including the promotion of the religious, musical and secular education of pupils attending any school in which instruction in the doctrines of ... the said Churches is given ..."

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £191,647
Cyfanswm gwariant: £163,485

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gerner
  • Gibraltar
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Jersey
  • Ynys Manaw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • OUSELEY TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr STEPHEN MARK Darlington MBE Cadeirydd 09 October 1997
THE CARDINALL'S MUSICK LTD
Derbyniwyd: Ar amser
John Francis Attwater Ymddiriedolwr 23 September 2024
CHICHESTER CATHEDRAL CHORISTERS' ASSOCIATION'S SCHOLARSHIP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FAIRSTEAD HOUSE SCHOOL TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
THE KING'S SCHOOL WORCESTER DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS HAROLD DAGGETT Ymddiriedolwr 23 September 2024
Dim ar gofnod
Carl Anthony Jackson Ymddiriedolwr 06 December 2021
BRUNSWICK VOCAL ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
DR MARTIN CLARKE YOUNG ORGAN SCHOLARS' TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Grinstead Music Fund
Derbyniwyd: Ar amser
GUILD OF CHURCH MUSICIANS
Derbyniwyd: Ar amser
Samantha Bradburne Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod
David Lowe Ymddiriedolwr 17 October 2017
Dim ar gofnod
SIMON GEORGE MICHAEL HIRTZEL Ymddiriedolwr 09 May 2017
Dim ar gofnod
DR JO SPREADBURY Ymddiriedolwr 28 April 2014
CATHEDRAL CHURCH OF ST THOMAS OF CANTERBURY PORTSMOUTH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
GILLIAN PERKINS Ymddiriedolwr 19 December 2013
Dim ar gofnod
Paul Mason Ymddiriedolwr 02 April 2013
Dim ar gofnod
Dr JOHN MILFORD RUTTER CBE Ymddiriedolwr 07 October 2000
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £180.97k £155.34k £148.55k £163.48k £191.65k
Cyfanswm gwariant £234.46k £410.18k £154.01k £154.29k £163.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 06 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Tachwedd 2020 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 01 Tachwedd 2020 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 6 DECEMBER 1989
Gwrthrychau elusennol
SUBJECT TO THE PAYMENT OF EXPENSES THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME, AND AT THEIR DISCRETION THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY, OF THE FUND FOR THE PURPOSES OF THE OUSELEY TRUST
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 06 Rhagfyr 1989 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PO BOX 1505
Wroxham
Norwich
NR12 8TJ
Ffôn:
07912696852