Hanes ariannol ELMFIELD RUDOLF STEINER SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 527521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £1.72m | £1.62m | £1.68m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.73m | £1.46m | £1.77m | £2.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.70k | £2.44k | £12.33k | £110 | £68.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.73k | £33.93k | £1.39k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £1.60m | £1.61m | £1.62m | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.34k | £15.16k | £2.23k | £1.27k | £4.53k | |
|
Incwm - Arall | £9.45k | £74.27k | £1.43k | £61.99k | £8.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £67.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.69m | £1.45m | £1.59m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.07k | £36.02k | £11.58k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.21k | £24.37k | £13.72k | £0 | £53.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.29k | £0 | £181.73k | £325.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.