ROYAL GRAMMAR SCHOOL WORCESTER SCHOOL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education. The Charity holds the Permanent Endowment which consists of land comprising part of the RGS Tything Site and COIF income shares, the income from which is applied to the purposes of administering the charity, managing the assets and furthering the objects of the charity. A uniting direction exists between the Charity and its Trustee Company 6251081 (Charity 1120644).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- 16 Ebrill 1996: Tynnwyd
- RGS THE GRANGE (Enw gwaith)
- RGS WORCESTER (Enw gwaith)
- ROYAL GRAMMAR SCHOOL WORCESTER (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Grammar School Worcester | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.26k | £7.40k | £7.55k | £7.80k | £7.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.26k | £6.51k | £8.40k | £7.26k | £8.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 16 JULY 1984 AS AMENDED BY A SCHEME DATED 11TH AUGUST 1994 AND ORDERS OF THE SECRETARY OF STATE FOR EDUCATION OF 25 APRIL 1996 AND 13TH MARCH 2002 AND SCHEMES DATED 26 MARCH 2003 AND 16 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE SCHOOL CHARITY SHALL BE: A) THE PROVISION AND CONDUCT IN OR NEAR THE CITY OF WORCESTER OF A DAY OR DAY AND BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS AND BY THE ASSISTANCE WITH FEES AND PROVISION OF SCHOLARSHIPS AND OTHER BENEFITS IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE SCHEME AND IN OTHER-WISE FURTHERING THE OBJECT OF THE SCHOOL CHARITY.
Maes buddion
CITY OF WORCESTER
Elusennau cysylltiedig
- 13 Tachwedd 1984 : Cofrestrwyd
- 16 Ebrill 1996 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL GRAMMAR SCHOOL WORCESTER
UPPER TYTHING
WORCESTER
WR1 1HP
- Ffôn:
- 01905613391
- E-bost:
- bursary@rgsw.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window