Hanes ariannol THE MALVERNIAN SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 527573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.04m | £1.71m | £756.32k | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.83k | £755.99k | £1.27m | £799.66k | £663.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £890.66k | £794.18k | £1.44m | £504.59k | £822.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.10k | £1.37k | £11.98k | £190 | £11.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £125 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £195.66k | £240.33k | £251.47k | £251.54k | £256.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £56.00k | £18.64k | £0 | £10.57k | £230.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £486.61k | £722.73k | £1.24m | £759.88k | £625.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.22k | £33.26k | £38.35k | £39.78k | £38.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.06k | £45.65k | £8.31k | £10.37k | £14.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £262.16k | £488.84k | £951.10k | £370.50k | £249.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £33.26k | £38.35k | £39.78k | £38.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.