ymddiriedolwyr THE MALVERNIAN SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 527573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Derrick Straker QC | Cadeirydd | 04 September 2021 |
|
|
||||
Rebecca Connell | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Simon Hooper | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Samson Ayotunde Afolabi | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Justin James Westmorland Ewbank Major | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Paul Maguire | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
John Charles Barwell OBE | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Keith Metcalfe | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE FAIRCHILD | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|||||
Michele Edwards | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
ANTHONY RICHARD HIGGINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEREMY MICHAEL JAYNE HAVARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.