MALVERN COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£36,391,083
Roddion a chymynroddion | £782.73k | |
Weithgareddau elusennol | £29.77m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £5.56m | |
Buddsoddiadau | £275.62k | |
Arall | £9.08k |
Cyfanswm gwariant:
£36,872,159
Codi arian | £3.22m | |
Weithgareddau elusennol | £33.65m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.22m | |
Gwariant elusennol | £33.65m |
Pobl

508 Gweithwyr
18 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 27 |
£70k i £80k | 10 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 2 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN KENNEDY BLACK | Cadeirydd |
|
||||||
Saira Uppal | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|||||
Jonathan Penrice | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Penelope Jane Francis | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Neil Jones | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Amy Yeo | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Kasper Nikolai Christian August Hartmann | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Andrew Collins | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Stuart King | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Tom Whittaker | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Roger Harry Brierly | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|||||
Charles Barwell OBE | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Louise Penrice | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
Ben Walker | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
Dominic Sandbrook | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|
||||
Sue Duff | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
Paul Nicholls | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
TIM STRAKER | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.80m | £26.37m | £29.94m | £39.66m | £36.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.05m | £27.42m | £30.55m | £36.15m | £36.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £933.11k | £315.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £568.85k | £1.30m | £394.94k | £5.49m | £782.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.69m | £3.29m | £4.46m | £4.98m | £5.56m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.61m | £21.77m | £25.07m | £29.16m | £29.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.96m | £3.00k | £8.79k | £33.56k | £275.62k | |
|
Incwm - Arall | £973.26k | £15.82k | £1.06k | £4.17k | £9.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.39m | £25.96m | £28.89m | £33.86m | £33.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.66m | £1.46m | £1.67m | £2.29m | £3.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.05k | £50.57k | £64.19k | £94.59k | £101.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £32.93m | £32.61m | £31.70m | £29.65m | £29.44m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £90.80k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £10.68m | £11.60m | £11.20m | £21.15m | £26.06m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £20.67m | £21.98m | £20.86m | £24.68m | £29.99m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 23RD JANUARY 1929 AS VARIED BY SCHEME DATED 3 AUGUST 1992 AND SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 13 OCTOBER 1992
Gwrthrychau elusennol
(1) TO CARRY ON AT MALVERN IN THE COUNTY OF WORCESTER OR ELSEWHERE A SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS OR FOR CHILDREN OF EITHER SEX IN WHICH THEY MAY RECEIVE A SOUND RELIGIOUS, CLASSICAL, MATHEMATICAL, SCIENTIFIC AND GENERAL EDUCATION IN CONFORMITY WITH THE PRINCIPLES AND DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND.(2) TO MAINTAIN, ALTER,ENLARGE OR IMPROVE ANY BUILDINGS OR PROPERTY FOR THE TIME BEING BELONGING TO OR TO BE USED FOR THE PURPOSES OF THE COLLEGE AND TO PROVIDE SUCH FURTHER BUILDINGS, APPLIANCES AND CONVENIENCES FOR THE PURPOSES OF THE COLLEGE AS MAY BE NECESSARY OR PROPER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BOLDERO NATURAL HISTORY PRIZE FUND
- BURKE MILITARY PRIZE FUND
- CHRISTOPHER LEY SCHOLARSHIP FUND
- FABER EXHIBITION TRUST FUND
- FRANCIS WILLIAM ASTON PHYSICS PRIZE
- FREDERICK ROSS DUNTON MUSIC PRIZE FUND
- GALE ENTOMOLOGY PRIZE FUND
- GEORGE DOVE SCHOLARSHIP FUND
- GEORGE LECHMERE ANSON SCHOLARSHIP
- GEORGE WRIGHT WRIGHT-INGLE EXHIBITION
- HANSELL FRENCH AND GERMAN PRIZE FUND
- HENRY FERDINAND SITZLER PRIZE
- J H H DAVY SCHOLARSHIP FUND
- JOHN NEILL BLACK EXHIBITION
- KENNETH ARTHUR JEAVONS BURSARY
- KESSLER GERMAN PRIZE
- LEA SCHOLARSHIP
- LEA SHAKESPEARE PRIZE FUND
- LEA-SMITH READING PRIZE FUND
- LYGON SCHOLARSHIP TRUST FUND
- MARTIN HISTORY PRIZE FUND
- MAURICE LEY SCHOLARSHIP FUND
- MILWARD PRIZE FOR MATHEMATICS
- MORGAN ENGINEERING PRIZE FUND
- NOEL HERBERT STONE TRUST FUND
- OLD HALL BURSARSHIP
- PERRINS ENGLISH ESSAY PRIZE FUND
- PETER MARSHALL MEDICAL PRIZE
- POTTER PRIZE FOR CLASSICS
- R C B YATES PRIZE FOR LATIN VERSE
- SHAW POLITICAL ECONOMY PRIZE FUND
- THOMAS GAIR EXHIBITION
- WARRINGTON EXHIBITION TRUST FUND
- WILFRED BARHAM EXHIBITION
- 01 Tachwedd 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MALVERN COLLEGE
COLLEGE ROAD
MALVERN
WR14 3DF
- Ffôn:
- 01684581643
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window