ST HUGH'S SCHOOL (WOODHALL SPA) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RUNNING OF A CO EDUCATIONAL SCHOOL RECEPTION TO 13YRS INCLUDING BOARDING FACILITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£2,355,829
Roddion a chymynroddion | £2.38k | |
Weithgareddau elusennol | £2.29m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £26.18k | |
Buddsoddiadau | £33.90k | |
Arall | £4.32k |
Cyfanswm gwariant:
£2,428,060
Codi arian | £18.13k | |
Weithgareddau elusennol | £2.41m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £133,017 o 5 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £18.13k | |
Gwariant elusennol | £2.41m |
Pobl

63 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mansergh | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Kathryn Pinder | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Dr Rachael Sharpe | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Ian Tyler | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Julia Clare Vincent | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Emma Charlotte Would | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
William Phelan | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Cathy Twigg | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
Thomas Bogg | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD BUSSELL | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £1.98m | £2.02m | £2.28m | £2.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.09m | £1.88m | £2.02m | £2.36m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £108.12k | £83.78k | £99.91k | £123.89k | £133.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03k | £83.55k | £9.74k | £4.54k | £2.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.44k | £22.51k | £26.12k | £17.87k | £26.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.00m | £1.85m | £1.97m | £2.23m | £2.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.30k | £16.20k | £7.69k | £22.49k | £33.90k | |
|
Incwm - Arall | £30.72k | £6.88k | £1.49k | £5.19k | £4.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £4.54k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.07m | £1.86m | £2.00m | £2.35m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.26k | £21.04k | £22.76k | £12.98k | £18.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.71k | £21.29k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.69m | £1.69m | £1.67m | £1.63m | £1.61m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £599.90k | £667.17k | £762.53k | £832.46k | £737.18k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £879.15k | £846.87k | £925.26k | £1.04m | £989.70k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AD ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 18TH MARCH 1964 as amended on 12 Nov 2018 as amended on 18 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) To further education (including social and physical) training of children attending St Hugh’s School, Woodhall Spa or any other boarding or day school or schools for the education of children in England & Wales. (2) To further the education of children generally by making the facilities and resources of any school run by the charity available for use by other recognised bodies of whatever nature registered in England & Wales, whose own aims and objectives involve the furtherance of education, including social, physical, religious and spiritual. (3) To provide all appropriate books, equipment, food, boarding and other accommodation for teachers and students and visitors at any school run by the charity. (4) To offer scholarships, exhibitions, prizes and rewards and to make grants and allowances to students or prospective students at any school run by the charity. (5) To provide playing fields, games courts, recreational grounds and buildings, swimming pools and other accommodation in connection with sports, games and pastimes of all kinds at any school run by the charity. (6) To accept gifts of any real or personal property for the general purposes of the charity or for any particular purpose thereof. (7) To promote any charitable company or companies for the purpose of carrying on any school or schools.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Hughs School
Cromwell Avenue
Woodhall Spa
LN10 6TQ
- Ffôn:
- 01526352169
- E-bost:
- office@st-hughs.lincs.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window