Ymddiriedolwyr FOUNDATION OF CHRIST'S HOSPITAL AT LINCOLN
Rhif yr elusen: 527616

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janis Daly | Cadeirydd | 12 November 2013 |
|
|
||||
Jeremy Graham Barker Mr | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Nicola Clarke Cllr | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Peter Beighton | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Steve Holt | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Chris Milnes | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PICKERING BA, | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
PETER HARROD | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
JAMES HANRAHAN | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
ALAN MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MALES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GIBBONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.