JANE PALMER'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing income for students at College, University & Further Education for residents of Burgh le Marsh up to the age of 25. To provide the local C of E School with extra money for books, etc. The money is provided from rent income from a parcel of land left for this purpose.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 16 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN LYALL | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Rev AIDEN JAMES ALEXANDER EDWARDS father | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
PAUL HENRY HAYTER | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||||
Valerie Christine Howard | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Patricia Rosalind Phillips | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
CECIL WILLIAM SMITH | Ymddiriedolwr | 11 April 2013 |
|
|
||||
ANN HURDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.63k | £4.44k | £4.53k | £4.57k | £4.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.79k | £4.25k | £4.25k | £4.64k | £4.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 27TH OCTOBER 1964
Gwrthrychau elusennol
(A) PROVISION OF SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR THE BURGH LE MARSH CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL (B) BENEFIT OF YOUNG PERSONS UNDER 25 YEARS OLD, RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE BY (I) PROVISION OF EXHIBITIONS, GRANTS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY INSTITUTION OF FURTHER EDUCATION. (II) FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO HELP BENEFICIARIES ON LEAVING AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO PREPARE FOR, OR TO ENTER, A PROFESSION, TRADE OR CALLING. (III) APPRENTICING THEM TO SOME USEFUL TRADE OR OCCUPATION. (IV) IN OTHERWISE PROMOTING THEIR EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING)
Maes buddion
THE PARISH OF BURGH LE MARSH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 CUMBERLIDGE CLOSE
BURGH LE MARSH
SKEGNESS
PE24 5BG
- Ffôn:
- 01754810931
- E-bost:
- k.turner931@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window