Ymddiriedolwyr KITCHINGS EDUCATIONAL CHARITY

Rhif yr elusen: 527707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BARRY PERCIVAL Cadeirydd
KITCHINGS GENERAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr Ian Gordon Fleetwood Ymddiriedolwr 27 September 2024
Dim ar gofnod
SAMANTHA JUNE SYKES Ymddiriedolwr 12 October 2021
Dim ar gofnod
LOUISE MILLS Ymddiriedolwr 02 October 2017
Dim ar gofnod
Katrina Thomas Ymddiriedolwr 14 April 2015
Dim ar gofnod
MR K HUTCHINSON Ymddiriedolwr 24 January 2012
KITCHINGS GENERAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MRS M SANKEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod