THE PELL EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 527777
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 572 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the education of young children in the parishes of Asgarby, Evedon, Ewerby and Howell Lincolnshire currently acheived by the making of grants for educational benefit and the provision of annual education excursions for such children.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £5,220
Cyfanswm gwariant: £1,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PELL'S CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Sardeson Cadeirydd 28 July 2014
HECKINGTON ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Victoria Louise Howe Ymddiriedolwr 23 March 2018
Dim ar gofnod
Susan Elisabeth Anne Robertson Ymddiriedolwr 23 March 2018
Dim ar gofnod
MR MICK PRIESTLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £1.90k £3.04k £1.73k £6.13k £5.22k
Cyfanswm gwariant £120 £5.25k £120 £0 £1.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 206 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 206 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 572 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 572 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Rhagfyr 2021 53 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHATTERTONS
5 MARKET STREET
SLEAFORD
NG34 7SQ
Ffôn:
01529411500
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael