FRAMPTON EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financially assist residents of the Parish of Frampton for educational purposes in accordance with the application of income schedule and specific community causes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 27 Mai 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Ann Cope | Cadeirydd |
|
||||||
Stuart John Ashton | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||
David Hildred | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|||||
AMANDA FOSSITT | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Colin Semmelroth | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|||||
JOHN COOPER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MYRA ROSE SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR TED KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.32k | £5.03k | £4.20k | £4.64k | £8.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.76k | £4.01k | £6.02k | £5.20k | £3.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Awst 2024 | 191 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 16 OCTOBER 1889 AS VARIED BY SCHEME OF 20 AUGUST 1907 AND 9 OCTOBER 1980
Gwrthrychau elusennol
CHURCH OF ENGLAND SCHOOL ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF POOR CHILDREN OF THE BENEFICIAL AREA, ATTENDING A PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL BY PRIZES OR REWARDS, PAYMENTS TO ENCOURAGE CONTINUANCE AT SCHOOL, EXHIBITIONS AT ANY PLACE OF EDUCATION HIGHER THAN ELEMENTARY, LECTURES OR EVENING CLASSES AND PAYMENTS TOWARDS THE SCHOOL OF THE FOUNDATION.
Maes buddion
PARISH OF FRAMPTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOORE THOMPSON
BANK HOUSE
BROAD STREET
SPALDING
PE11 1TB
- Ffôn:
- 01775711333
- E-bost:
- louise@mooret.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window