LEICESTERSHIRE ENGINEERING TRAINING GROUP LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide training, education and support to individuals, employers and the community. This is predominantly through LSC funded programmes such as Apprnticeships and Train to Gain.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2007
Cyfanswm incwm:
£1,283,550
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.23m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £42.60k | |
Buddsoddiadau | £7.04k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,276,544
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.23m | |
Arall | £33.25k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £44.36k | |
Gwariant elusennol | £1.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.01k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Awst 1972: Cofrestrwyd
- 17 Mehefin 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LETG (Enw gwaith)
- LEICESTER ENGINEERING TRAINING GROUP LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.12m | £1.29m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.11m | £1.28m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £42.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £7.04k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £11.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £33.25k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £557.07k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £466.12k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £189.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 07 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 30 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 08 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 13 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 26 Mai 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 01 Mehefin 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 29 Ebrill 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | 29 Ebrill 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION AS AMENDED 25 JULY 1972 AND 30 SEPTEMBER 1975 AND 18 DECEMBER 1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION AS ADOPTED 12TH APRIL 1999
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE THE THEORETICAL AND PRACTICAL EDUCATION AND TRAINING OF PERSONS ENGAGED OR INTENDING TO BE ENGAGED IN THE ENGINEERING INDUSTRY AS DEFINED IN LEGISLATION ENACTED UNDER THE INDUSTRIAL TRAINING ACT, 1964, OR ANY ACT AMENDING OR REPLACING THE SAME. (II) SUBJECT TO THE FOREGOING OBJECT, TO EXTEND SUCH PROVISION OR ASSISTANCE TO THE TRAINING OR EDUCATION OF MEMBERS OF THE PUBLIC GENERALLY IN CONNECTION WITH ENGINEERING, GENERAL INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ACTIVITIES. AS ANCILLARY TO THE ABOVE; TO PROVIDE, EQUIP AND CARRY ON TRAINING CENTRES AND WORKSHOPS; TO PROVIDE TRAINING COURSES AND ASSISTANCE BY MEANS OF GRANTS OR OTHERWISE TO INDIVIDUALS EMPLOYED OR INTENDING TO BE EMPLOYED IN THE ENGINEERING INDUSTRY TO ENABLE THEM TO ACQUIRE TRAINING OR EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window