Hanes ariannol LEICESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION TRUSTEES REGISTERED AND ASSOCIATION OF VOLUNTARY SCHOOLS
Rhif yr elusen: 527812
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.25k | £214.30k | £253.47k | £328.70k | £66.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £272.93k | £277.61k | £261.25k | £288.52k | £44.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.