ymddiriedolwyr THE SIR RICHARD RAYNES FOUNDATION AND OTHERS
Rhif yr elusen: 527908
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN ANTHONY NEALE | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Adrienne Myfanwy Holland | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Louise Kathryn Finn | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Joseph | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||
ROGER KEITH KIRBY | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Catherine Ann Shenton | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
KEITH GEORGE WILSON | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||
Alison Jacqueline Freer | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.