ALDERMAN NEWTON'S EDUCATIONAL FOUNDATION (CLAYBROOKE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support Children and Young people, and Children/Young People's Organisations, in the Claybrooke and Ullesthorpe area, in Education and Training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 25 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Benford Mrs | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Marjory Joanna Fyson | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Lesley Vivien Hammond | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
WILLIAM FANTHAM | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
BRIAN FOWLER | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.99k | £5.99k | £4.35k | £5.29k | £4.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.15k | £5.11k | £4.84k | £5.03k | £5.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Mehefin 2024 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21ST FEBRUARY 1957 as amended on 28 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF BOYS AND GIRLS RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE, BY EXHIBITIONS AT ANY INSTITUTION OF FURTHER EDUCATION HELPING THEM TO PREPARE FOR OR TO ASSIST THEIR ENTRY INTO A PROFESSION, TRADE OR CALLING AND IN OTHERWISE PROMOTING THEIR EDUCATION.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF CLAYBROOKE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bosworth House
Main Road
Claybrooke Magna, Lutterworth
Claybrooke Magna, Lutterworth
Leicestershire
LE17 5AJ
- Ffôn:
- 01455202649
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window