SARAH BRINTON SUNDAY SCHOOL

Rhif yr elusen: 527956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Makes grants to Christ Church for children's activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £95
Cyfanswm gwariant: £150

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Hydref 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SARAH BRINTON (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Angela Price Ymddiriedolwr 23 April 2023
MISS SARAH BRINTON'S CHARITY FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLOCKLEY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MISS SARAH BRINTON FOR THE ORGANIST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF SARAH BRINTON FOR REPAIR OF CHRIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
WAR MEMORIAL FUND OF CHRIST CHURCH MOUNTSORREL
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Rebecca Shaw Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Rev COLIN RESCH Ymddiriedolwr 20 January 2015
CHARITY OF MISS SARAH BRINTON FOR THE ORGANIST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF SARAH BRINTON FOR REPAIR OF CHRIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLOCKLEY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MISS SARAH BRINTON'S CHARITY FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
WAR MEMORIAL FUND OF CHRIST CHURCH MOUNTSORREL
Derbyniwyd: Ar amser
THE CASTLEDINE ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £88 £90 £142 £94 £95
Cyfanswm gwariant £100 £75 £150 £50 £150
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 08 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1A ROTHLEY ROAD
MOUNTSORREL
LOUGHBOROUGH
LE12 7JS
Ffôn:
01162375623
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael