THE OADBY EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants available to the churches, schools, youth movements, students under the age of 25 in full time education. Also to the poor of Oadby. All applicants must live in the Parish of Oadby in Leicestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1967: Cofrestrwyd
- O E F (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Michael Carter | Cadeirydd | 14 June 2014 |
|
|
||||
Santokh Singh Athwal | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Josephine Delia Watson-D'Ovidio | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Pauline Bates | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|||||
Julie Ann Anderson | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Hafeez Katib | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Samia Zuffar Haq | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Rev STEVE BAILEY | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|||||
Michael Anthony Thornton | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Don Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
GILLIAN AUSTEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.29k | £54.83k | £54.76k | £57.80k | £58.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.64k | £51.58k | £45.93k | £42.88k | £48.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 26 AUGUST 1966
Gwrthrychau elusennol
1 PAYMENTS FOR POOR PERSONS RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA, 2 THE PROMOTION OF RELIGIOUS EDUCATION IN THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OADBY, IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND FOR CHILDREN BY MEANS OF A SUNDAY SCHOOL. 3 PROVISION OF SPECIAL BENEFITS OF A KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR ANY MAINTAINED PRIMARY OR SECONDARY SCHOOL IN THE SAID BENEFICIAL AREA. 4 AWARDING TO BENEFICIARIES SCHOLARSHIPS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY, OR OTHER PLACE OF LEARNING. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSES 13-16)
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF OADBY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Peters Centre
Wigston Road
Oadby
Leicestershire
LE2 5QE
- Ffôn:
- 01162720080
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window