THE SHEPSHED BRITISH SCHOOL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trustees meet twice a year usually in May (the AGM) and November and issues grants for educational purposes, the relief or distress of the poor, and to support and improve and conditions of life to individuals or groups within the Shepshed/Hathern boundaries. The chair, treasurer and secretary are appointed annually at the AGM
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 31 Mai 1965: Cofrestrwyd
- SHEPSHED BRITISH SCHOOL TRUST (Enw gwaith)
- SHEPSHED OLD BRITISH SCHOOL (Enw gwaith)
- SHEPSHED SCHOOL TRUSTEES (Enw gwaith)
- THE OLD BRITISH SCHOOL TRUST SHEPSHED (Enw gwaith)
- OLD BRITISH SCHOOL (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGITTE AINSWORTH | Cadeirydd | 01 May 2003 |
|
|||||
Bernadette Theresa Blood | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
SHARON ELIZABETH TAYLOR | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
||||
ROGER TITTERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT BARKER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Edward William Atkin | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.32k | £6.55k | £7.59k | £7.44k | £7.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70k | £3.39k | £4.47k | £9.84k | £10.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 20 FEBRUARY 1992
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE CLEAR INCOME OF THE CHARITY AND, AT THEIR DISCRETION, THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY THEREOF FOR CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SHEPSHED IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS, OR IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT :- (A) THE RELIEF OF THE AGED, IMPOTENT AND POOR; (B) THE RELIEF OF DISTRESS AND SICKNESS; (C) THE PROVISION AND SUPPORT WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION; (D) THE PROVISION AND SUPPORT OF EDUCATIONAL FACILITIES.
Maes buddion
SHEPSHED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Field Avenue
Shepshed
LOUGHBOROUGH
Leicestershire
LE12 9SH
- Ffôn:
- 01509506456
- E-bost:
- brigi2@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window