Hanes ariannol FRIENDS OF THE LAING ART GALLERY

Rhif yr elusen: 528070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.30k £11.68k £19.96k £33.77k £28.04k
Cyfanswm gwariant £38.40k £29.24k £22.81k £31.13k £41.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A