THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 528072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a grant giving charitable trust which supports local organisations, charities and groups working primarily for and with people with sight loss. Grants are only awarded to those organisations who operate within our beneficial area of Northumberland, Tyne and Wear, Tees Valley, North Yorkshire and Cumbria. We do not award grants to individuals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £271,189
Cyfanswm gwariant: £268,281

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria
  • De Tyneside
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Durham
  • Gateshead
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Gogledd Tyneside
  • Middlesbrough
  • Northumberland
  • Redcar And Cleveland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE ROYAL VICTORIA SCHOOL FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANN MARGARET RUDDICK Cadeirydd
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jack Moffat Ymddiriedolwr 11 October 2024
NORTHUMBERLAND COUNTY BLIND ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
June Christine Gowland Ymddiriedolwr 12 January 2024
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Karen Anne Hannah Ymddiriedolwr 03 February 2020
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Sheridan Dixon Ymddiriedolwr 09 November 2018
BEDE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 22 diwrnod yn hwyr
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Angus Robert Huntley Ymddiriedolwr 09 November 2018
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Paul John Edward Smith Ymddiriedolwr 17 March 2017
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Susan Rosemary Gregg Ymddiriedolwr 17 March 2017
THE SUNDERLAND AND NORTH DURHAM ROYAL SOCIETY FOR THE BLIND
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
RICHARD MARTIN WOOD Ymddiriedolwr 31 January 2014
THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £338.23k £189.99k £49.82k £99.57k £271.19k
Cyfanswm gwariant £313.42k £203.16k £60.13k £93.87k £268.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 15 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 15 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 21 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 21 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 23 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 23 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Royal Victoria Trust for the Blind
PO Box 920
Whitley Bay
NE26 9FP
Ffôn:
07554 166385
Gwefan:

not.applicable