THE STEWART GENERAL CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support of education. Particularly close connection with Wellow House School, Wellow, Newark Notts.Providing bursaries to that School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 21 Mai 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Khan | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|||||
Robin Stattersfield | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|||||
Paul Buss | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2024 | 346 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2024 | 711 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Chwefror 2021 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST FEBRUARY 1971
Gwrthrychau elusennol
1. ANNUAL INCOME TO BE APPLIED TO OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH WELLOW HOUSE SCHOOL, WELLOW, NOTTINGHAMSHIRE, AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE OR 2. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES OR SUCH CHARITABLE FOUNDATIONS (WHETHER OR NOT CONNECTED WITH THE SCHOOL) AS THE TRUSTEES SHALL IN LIKE MANNER DETERMINE. PROVIDED THAT THE TRUSTEES SHALL BEFORE EXERCISING THEIR DISCRETION CONSIDER IN THE FIRST PLACE THE REQUIREMENTS OF THE SCHOOL (BUT WITHOUT IMPOSING ON THE TRUSTEES ANY OBLIGATIONS AS TO THE MANNER IN WHICH THEY SHALL EXERCISE SUCH DISCRETION.)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alpha Schools Ltd
1 Cliveden Office Village
Lancaster Road,
HIGH WYCOMBE
Buckinghamshire
HP12 3YZ
- Ffôn:
- 01494 535857
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window