Hanes ariannol SHREWSBURY SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.01m | £958.33k | £1.40m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.62m | £940.96k | £974.47k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £902.17k | £859.28k | £1.29m | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £1.00k | £2.45k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116.23k | £103.01k | £100.05k | £111.87k | £113.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £636 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.88k | £0 | £0 | £132.82k | £304.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £819.22k | £1.25m | £664.13k | £638.66k | £736.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £396.81k | £369.32k | £276.83k | £335.81k | £380.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £819.22k | £1.25m | £644.13k | £638.66k | £736.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.75k | £16.61k | £23.60k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.