Hanes ariannol BIRCHFIELD EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 528420
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2017 | 30/08/2018 | 30/08/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.61m | £1.34m | £1.58m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.66m | £1.58m | £1.87m | £10.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £102.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.89k | £85.32k | £15.61k | £3.89k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.33k | £43.07k | £43.90k | £45.03k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.48m | £1.28m | £1.43m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £102.28k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.63m | £1.54m | £1.83m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.91k | £35.92k | £40.56k | £40.53k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.54k | £27.15k | £11.10k | £95.36k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.