Hanes ariannol THE RUGELEY EDUCATIONAL ENDOWMENT

Rhif yr elusen: 528603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £82.14k £83.37k £85.05k £88.99k £55.92k
Cyfanswm gwariant £93.60k £67.59k £85.26k £61.00k £99.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A