Hanes ariannol STAFFORD EDUCATION CENTRE CHARITY

Rhif yr elusen: 528604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.84k £152.45k £155.55k £162.83k £168.06k
Cyfanswm gwariant £96.08k £155.62k £169.03k £149.32k £140.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A